Ymddiriedolwyr REDGATE FARM ANIMAL SANCTUARY

Rhif yr elusen: 1036506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lesley Diane Neville Cadeirydd 13 February 2017
Dim ar gofnod
Deborah Ann Plant Ymddiriedolwr 13 February 2025
Dim ar gofnod
Jane Kelleher Ymddiriedolwr 30 January 2025
Dim ar gofnod
BRIAN KNAPP Ymddiriedolwr 09 June 2022
Dim ar gofnod
Valerie Anne Clarke Ymddiriedolwr 25 July 2018
Dim ar gofnod
Michael Hanna Ymddiriedolwr 29 November 2013
Dim ar gofnod