FRIENDS OF LANGHAM SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity raises money which is used to support the education of children attending Langham Primary School by buying equipment & subsidising events & activities for the children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 15 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- FOLS (Enw gwaith)
- LANGHAM COUNTY PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- LANGHAM SCHOOL FRIENDS (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Stevens | Cadeirydd | 31 March 2019 |
|
|
||||
Rachel Newsam | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Abigail Goodrich | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Frances Elizabeth Haynes | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Joanne Irene Warren | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Sophie Wilton | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Vicky Head | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Daniel Phillip Broadbent | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Laura Catherine Wells | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|
||||
Laura Pamment | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Julie Linda Alston | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Charlotte Elaine Parker | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|||||
ANDREW MACDONALD | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.25k | £378 | £3.01k | £6.53k | £9.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.82k | £5.60k | £3.31k | £5.12k | £7.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MARCH 1994 AS AMENDED 10 NOVEMBER 1997, 21 MARCH 2002 AND 27 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL.
Maes buddion
LANGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LANGHAM PRIMARY SCHOOL
SCHOOL ROAD
LANGHAM
COLCHESTER
CO4 5PB
- Ffôn:
- 07881017292
- E-bost:
- lauracwells@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window