Hanes ariannol FIELDING PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1036586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £72.29k £29.81k £56.35k £74.36k £66.09k
Cyfanswm gwariant £56.23k £39.83k £55.19k £72.35k £38.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A