Hanes ariannol MOUNT STREET INFANTS AND NURSERY SCHOOL PARENT TEACHERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1036632
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.91k £589 £1.25k £868 £1.18k
Cyfanswm gwariant £4.30k £3.45k £879 £3.02k £2.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A