Hanes ariannol SENNEN AND LANDS END PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 1036652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £38.63k £54.02k £29.62k £36.13k £45.50k
Cyfanswm gwariant £38.36k £38.28k £41.67k £40.23k £39.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £29.07k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £48.36k £24.91k £24.76k £27.94k