ymddiriedolwyr ADA TAIT FUND
Rhif yr elusen: 1036663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teresa Frost | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||||
Rev Laura Purnell | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|||||||
Nicholas Clipson | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|||||||
James Dennis Ruppert | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|||||||
PAUL JARVIS | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|||||||
CATHY NORTON | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|||||||
Christian Henry Allhusen | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
CINDY TUFTS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.