BELLINGHAM COMMUNITY PROJECT LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Within the London Borough of Lewisham and the surrounding boroughs, to develop the capacity and skills of the inhabitants to help meet their own needs and to work with voluntary and community groups to provide facilities for sport and recreation or other leisure time occupation in the interests of social welfare with the object of improving their conditions of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,750 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lewisham
Llywodraethu
- 18 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- BELLINGHAM PLAYING FIELDS LIMITED (Enw blaenorol)
- THE BELLINGHAM RECREATION PROJECT LIMITED (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNCILLOR PETER BROOKS | Cadeirydd | 29 June 2018 |
|
|
||||
Alina Tuerk | Ymddiriedolwr | 18 December 2024 |
|
|
||||
Iyare Gamal Abdel Noser Igiehon | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Ami Frances Ibitson | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.67k | £211.54k | £156.06k | £143.73k | £192.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.01k | £200.96k | £188.81k | £199.33k | £226.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.36k | £38.20k | £27.46k | £25.00k | £18.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/12/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/03/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/02/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/07/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/04/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/07/2011
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT PRINCIPALLY OF PEOPLE IN THE LONDON BOROUGH OF LEWISHAM AND THE SURROUNDING BOROUGHS WITHIN LONDON (THE AREA OF BENEFIT), THAT WILL DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE INHABITANTS IN THE AREA OF BENEFIT IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS. (B) TO WORK AND SUPPORT VOLUNTARY AND COMMUNITY GROUPS IN THE AREA OF BENEFIT TO PROVIDE FACILITIES FOR SPORT AND RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF LEWISHAM AND THE SURROUNDING BOROUGHS WITHIN LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BELLINGHAM COMMUNITY PROJECT
4-7 CHISWELL STREET
LONDON
EC1Y 4UP
- Ffôn:
- 02076066145
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window