Ymddiriedolwyr Muskham Preschool
Rhif yr elusen: 1036670

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPHIE MEANWELL | Cadeirydd | 09 June 2023 |
|
|
||||
Shalena Scrivener | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Mollison | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Siobhan Pennelegion | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Kella Lowe | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Claire Yeomans | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Sophie Jenkins | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Holly Leonardi | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
catherine briggs-price | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.