Hanes ariannol LADYBIRDS PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1036691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.79k | £51.14k | £85.49k | £81.19k | £96.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.34k | £51.81k | £67.25k | £69.38k | £83.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.07k | £7.56k | £29.60k | £64.88k | £82.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.07k | £7.60k | £29.60k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.