THE APELT AND LAZARUS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1036728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General Charitable Activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £130,677
Cyfanswm gwariant: £69,594

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Westminster

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • APELT AND LAZARUS CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DANIEL ISAAC DOVER Ymddiriedolwr
THE BLUSTON CHARITABLE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE MAURICE WOHL CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE SCHMIDT-BODNER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BDO CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
THE ROSENBLATT FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID GEORGE KLEEMAN Ymddiriedolwr
THE DAVID KLEEMAN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW TREVOR LAZARUS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LEON GERALD LAZARUS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BERTA LAZARUS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN STEPHEN LAZARUS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £38.36k £90.00k £30.00k £130.68k
Cyfanswm gwariant £41.95k £34.22k £33.62k £16.64k £69.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 17 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 17 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 01 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 01 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 14 Mawrth 2022 37 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 14 Mawrth 2022 37 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 08 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flat 6
Embassy Court
45 Wellington Road
LONDON
NW8 9SX
Ffôn:
02075867295
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael