Ymddiriedolwyr THE MUSEUM OF THE BROADS

Rhif yr elusen: 1036734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sir Peter John Bellet Dixon Ymddiriedolwr 24 April 2025
UK NATIONAL PARKS CHARITY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Stephen Chipperfield Ymddiriedolwr 24 April 2025
READ EASY NORFOLK
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Edwin Barnes Ymddiriedolwr 20 February 2025
Dim ar gofnod
Kathryn Dixon Ymddiriedolwr 11 April 2024
Dim ar gofnod
Piers Warner Ymddiriedolwr 11 March 2022
Dim ar gofnod
Christopher David Hingley Ymddiriedolwr 11 March 2022
PAINSHILL PARK TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Ruth Margaret Briant Ymddiriedolwr 16 July 2021
QUEEN MOTHER'S CLOTHING GUILD
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDUCATORS TRUST
Derbyniwyd: 38 diwrnod yn hwyr
Christopher Tooth Ymddiriedolwr 16 July 2021
Dim ar gofnod