BANSTEAD DISTRICT SCOUT COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help provide the resources needed to enable Scout Leaders and administrators to deliver Scouting to as many young people as possible in the District.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £700 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
Llywodraethu
- 20 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN PAUL GRIFFITHS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Harri Michael Griffiths | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Zachary Luke Pepper | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Simon Charles Payne | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
richard Salmon | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|||||
Melissa Louise Vagg | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
DAVID SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
KELVIN FREEMAN | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
JAN JOBSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
DAVID FIELD | Ymddiriedolwr | 15 July 2013 |
|
|
||||
MARK WINGETT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.22k | £46.80k | £39.01k | £44.84k | £29.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.56k | £27.92k | £32.98k | £35.82k | £33.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.44k | £8.00k | N/A | £700 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 4TH JANUARY 1912
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE IN ACHIEVING THEIR FULL PHYSICAL INTELLECTUAL SOCIAL AND SPIRITUAL POTENTIALS AS INDIVIDUALS AS RESPONSIBLE CITIZENS AND AS MEMBERS OF THEIR LOCAL NATIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITIES
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE, REIGATE AND BANSTEAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Park Farm Campsite
Park Farm Drive
BANSTEAD
Surrey
SM7 2FG
- Ffôn:
- 01737360430
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window