Ymddiriedolwyr BANSTEAD DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1036740

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN PAUL GRIFFITHS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Harri Michael Griffiths | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Zachary Luke Pepper | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Simon Charles Payne | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
richard Salmon | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|||||
Melissa Louise Vagg | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
DAVID SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
KELVIN FREEMAN | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
JAN JOBSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
DAVID FIELD | Ymddiriedolwr | 15 July 2013 |
|
|
||||
MARK WINGETT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.