THE DRJ CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes grants for the wellbeing of disabled people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Swydd Buckingham
- Cenia
Llywodraethu
- 22 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- 19 Gorffennaf 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- DRJ CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.08k | £6.33k | £6.50k | £6.70k | £3.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.32k | £62.94k | £9.50k | £66.12k | £5.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 29 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 28 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 25 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 31 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 MARCH 1994
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM A LEARNING DISABILITY OR OTHER HANDICAP EITHER PHYSICAL AND MENTAL. TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY PROVISION OF FINANCIAL AND OTHER SUPPORT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window