ABC PRE-SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Development and education of children under statutory school age.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Suffolk
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1159203 ABC PRESCHOOL
- 22 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- 19 Gorffennaf 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- ABC PRE SCHOOL (Enw gwaith)
- STRATFORD ST MARY PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.87k | £46.62k | £57.29k | £65.45k | £70.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.04k | £47.00k | £52.28k | £70.16k | £67.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 29 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2016
(Mae'r cyfrifon |
29 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 16 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | 16 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 28 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | 28 Mehefin 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Scheme dated 22 May 2015
Gwrthrychau elusennol
The aims of the Pre-school are to enhance the development and education of children primarily under statutory school age by encouraging parents to understand and provide for the needs of their children through community groups and by: (a) offering appropriate play, education and care facilities, family learning and extended hours groups, together with the right of parents to take responsibility for and to become involved in the activities of such groups, ensuring that such groups offer opportunities for all children whatever their race, culture, religion, means or ability; (b) encouraging the study of the needs of such children and their families and promoting public interest in and recognition of such needs in the local areas; (c) Instigating and adhering to and furthering the aims and objects of the Pre-school Learning Alliance.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window