Hanes ariannol RED SQUIRRELS NURSERY

Rhif yr elusen: 1036866
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (144 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £30.44k £34.90k £39.71k £66.20k £74.04k
Cyfanswm gwariant £33.03k £24.96k £30.64k £52.83k £67.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A £52.11k £52.82k