Hanes ariannol TERRINGTON ST CLEMENT PRIMARY SCHOOL FRIENDS OF THE SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1036881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.81k £584 £5.40k £12.49k £10.22k
Cyfanswm gwariant £3.83k £1.26k £5.90k £6.69k £6.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A