Dogfen lywodraethu CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY, WELWYN GARDEN CITY
Rhif yr elusen: 1036920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 JULY 1989 AS AMENDED 26 SEPTEMBER 1991, 10 MARCH 1994 9TH MARCH 1995 11TH MAY 1995 13TH JULY 1995 8TH OCTOBER 1995 AND 1ST FEBRUARY 1996 as amended on 23 Feb 2017 as amended on 07 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
MAINTAINING AND SPREADING THE UNDIVIDED GOSPEL OF CHRISTIANITY AS FOUND IN THE BIBLE AND INTERPRETED IN SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES BY MARY BAKER EDDY, THE DISCOVERER AND FOUNDER OF CHRISTIAN SCIENCE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.