ymddiriedolwyr THE CASTLE PLAYERS
Rhif yr elusen: 1036934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Francesca Fells | Cadeirydd | 25 September 2014 |
|
|||||
Michael Steinbock | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Dorothy Mary Stastny | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Gordon Alistair Duffy-McGhie | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Helen Jane Brown | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Platten | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Heather Mary Armstrong | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Byrne | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
MRS CHRISTINE MARY LEONORA GIBSON BELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGUS BRYAN SHAW WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN CLARE NEWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY OLIVIA JANE CUTTING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.