Hanes ariannol CONGOLESE COMMUNITY COUNCIL

Rhif yr elusen: 1036988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.78k £10.60k £18.90k £25.36k £23.89k
Cyfanswm gwariant £17.55k £10.32k £17.50k £23.50k £21.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.90k N/A N/A N/A N/A