Dogfen lywodraethu Radnor Sevenoaks Charitable Trust
Rhif yr elusen: 1037029
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 18 APRIL 1994 AND AS AFFECTED BY SUPPLEMENTAL DEED OF 22 APR 1997 AS AMENDED BY DEED DATED 27/03/2015 AS AMENDED BY DEED DATED 09 SEP 2016 as amended on 05 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF BOTH COMBE BANK SENIOR AND PREPARATORY SCHOOLS AT SUNDRIDGE , NEAR SEVONOAKS, KENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.