CHIDHAM & HAMBROOK VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintenance and hire of Chidham & Hambrook Village Hall. Chidham & Hambrook Film Society Events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 28 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- CHIDHAM VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Steve Tanner | Cadeirydd | 01 November 2015 |
|
|
||||
Dr Anthony John Kerr | Ymddiriedolwr | 31 October 2024 |
|
|
||||
Dr COLIN STANLEY TURTON | Ymddiriedolwr | 31 October 2024 |
|
|
||||
Helen Stevens | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|||||
LOIS VICTORIA KNIGHT | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
MICHELE DENISE CHAPMAN-ANDREWS | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
STEVEN BIRCH | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Valmai Anne Rustell | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Dr JACQUELINE ANNE SHEPPARD | Ymddiriedolwr | 06 June 2012 |
|
|
||||
JOHN WINGROVE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID RODGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE TOWERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.53k | £10.68k | £12.44k | £13.77k | £14 | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.13k | £16.19k | £13.35k | £10.74k | £11 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.41k | £8.25k | £2.67k | £543 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18/06/1932 AS AMENDED ON 20/03/2009
Gwrthrychau elusennol
A NON SECTARIAN AND NON POLITICAL PLACE OF RECREATION FOR THE PUBLIC CHARITABLE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF CHIDHAM AND THE ADJOINING PARISH
Maes buddion
IN PRACTICE CHIDHAM AND THE ADJOINING PARISH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Blue Hayes
Main Road
Nutbourne
Chichester
PO18 8RN
- Ffôn:
- 01243573467
- E-bost:
- JACKYSHEPPARD3@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window