Hanes ariannol THE FRIENDS OF ERRINGTON

Rhif yr elusen: 1037090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.20k £3.77k £2.00k £8.25k £8.87k
Cyfanswm gwariant £9.74k £3.08k £1.66k £8.40k £6.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A