THE KENILWORTH SENIOR CITIZENS' CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Social gatherings including weekly whist ,keep fit and bingo sessions. Lunches and coffee mornings. All held in the Clubhouse at Abbey End, Kenilworth. Summer and winter holidays and day outings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 December 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 28 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- KENILWORTH SENIOR CITIZENS CLUB (Enw gwaith)
- THE KENILWORTH OLD FOLKS CLUB (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA C V PARKER | Cadeirydd | 05 February 2015 |
|
|
||||
Richard Hodge | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Linda Baker | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Susan Lesley Maher | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Diane Watson | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||
Patricia Brown | Ymddiriedolwr | 25 February 2023 |
|
|
||||
Carol Millward | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Wendy Harrison | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Freda Britton | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Lillian Thompson | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | 30/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.20k | £3.50k | £12.41k | £12.97k | £16.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.82k | £8.23k | £12.97k | £10.90k | £18.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2024 | 14 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2023 | 26 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2021 | 10 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/02/1994 AS AMENDED ON 04/03/2004 AS AMENDED ON 27/02/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE TOWN OF KENILWORTH AND NEIGHBOURING AREAS
Maes buddion
KENILWORTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 2 coniston grange
11 Priory road
Kenilworth CV8 1LL
CV8 1ll
- Ffôn:
- 07493314826
- E-bost:
- patspain@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window