CARNMENELLIS WOMENS INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1037144
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WI Monthly meetings Talks etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2008
Cyfanswm incwm: £1,361
Cyfanswm gwariant: £1,401
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Cernyw
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 13 Mai 1994: Cofrestrwyd
- 18 Mawrth 2009: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
- CARNMENELLIS WI (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2004 | 31/01/2005 | 31/01/2006 | 31/01/2007 | 31/01/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31k | £768 | £879 | £515 | £1.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £959 | £1.25k | £1.01k | £621 | £1.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2008 | 05 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2007 | 03 Awst 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2006 | 11 Gorffennaf 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2005 | 16 Medi 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2004 | 25 Awst 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES (ALREADY LODGED)
Gwrthrychau elusennol
TO ENABLE WOMEN TO TAKE AN EFFECTIVE PART IN RURAL LIFE AND DEVELOPMENT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN PRACTICE PENMARTH AND CARNMENELLIS
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window