Hanes ariannol CHESTNUTS PLAYGROUP (HARINGEY)

Rhif yr elusen: 1037148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (256 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £166.10k £194.85k £147.27k £186.97k £215.14k
Cyfanswm gwariant £147.28k £154.45k £175.14k £179.68k £229.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £6.10k £156.44k £159.20k