Hanes ariannol THE FRIENDS OF COLLIER STREET SCHOOL

Rhif yr elusen: 1037151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.97k £4.00k £13.62k £13.85k £12.50k
Cyfanswm gwariant £170 £195 £7.49k £17.62k £13.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A