DEEPDALE COMMUNITY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1037264
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Offers outstanding flexible care for children from 2 years of age. We offer sessional term time places from monday to friday.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017

Cyfanswm incwm: £119,294
Cyfanswm gwariant: £127,828

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Leeds

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Mai 1994: Cofrestrwyd
  • 03 Medi 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • DEEPDALE COMMUNITY PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £86.00k £118.94k £101.44k £113.90k £119.29k
Cyfanswm gwariant £102.00k £110.55k £108.40k £114.69k £127.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £74.32k £81.33k £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2017 26 Mehefin 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2017

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

26 Mehefin 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2016 29 Mehefin 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2016

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

29 Mehefin 2017 Ar amser