Hanes ariannol MAPLE CROSS SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1037267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.34k £6.97k £2.47k £5.21k £24.31k
Cyfanswm gwariant £11.65k £5.22k £1.79k £2.00k £20.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A