HOWDEN PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1037304
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provider of pre-school education for children from 2 to 5 years of age.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022

Cyfanswm incwm: £180,222
Cyfanswm gwariant: £178,175

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • East Riding Of Yorkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Ebrill 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1200076 EARLY EXPLORERS COMMUNITY PRE-SCHOOLS
  • 05 Mai 1994: Cofrestrwyd
  • 08 Ebrill 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HOWDEN PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE (Enw gwaith)
  • HOWDEN PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £77.94k £70.93k £139.59k £185.27k £180.22k
Cyfanswm gwariant £71.12k £79.42k £120.14k £184.54k £178.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £43.09k N/A £129.93k £105.05k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £9.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 13 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 13 Mehefin 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 26 Gorffennaf 2022 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 26 Gorffennaf 2022 26 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 08 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 08 Ebrill 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 30 Medi 2020 92 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 30 Medi 2020 92 diwrnod yn hwyr