Hanes ariannol ST ANTHONY'S PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1037328
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.51k | £61.07k | £40.77k | £66.89k | £36.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.35k | £47.97k | £57.45k | £59.18k | £53.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £34.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.