Hanes ariannol HOLLAND PARK PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1037365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £149.35k £149.42k £127.64k £117.68k £145.16k
Cyfanswm gwariant £156.60k £147.35k £126.82k £123.73k £142.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £120.19k £78.41k £80.31k £92.96k