Hanes ariannol CHILDREN TODAY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1037402
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 30/09/2010
Cyfanswm Incwm Gros £720.26k £724.76k £655.39k £635.01k £997.23k
Cyfanswm gwariant £642.73k £669.94k £788.36k £668.66k £979.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £300.88k £317.84k £495.51k £746.66k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £416.42k £328.87k £136.83k £250.40k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £7.46k £8.68k £2.67k £169
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £141.55k £169.86k £287.15k £381.29k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £67.08k £72.65k £30.08k £46.40k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0