ORCHARD PARK PRE-SCHOOL (YORK)

Rhif yr elusen: 1037408
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Orchard Park Preschool provides childcare to children aged between 2 and 4 year's old. Orchard park preschool thrive's on watching the children develop from small little children to independant young people getting ready to start their next journey to primary school. Orchard Park Preschool is run by professional staff who are all trained to at least a level 3 qualification.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £79,000
Cyfanswm gwariant: £86,500

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1026099 HUNTINGTON PRE-SCHOOL
  • 09 Mai 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ORCHARD PARK PLAYGROUP (YORK) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Helen Wood Cadeirydd 08 July 2022
Dim ar gofnod
Sarah Smith Ymddiriedolwr 11 September 2020
Dim ar gofnod
Verity Grantham Ymddiriedolwr 23 September 2019
Dim ar gofnod
Sylvia Jobling Ymddiriedolwr 20 December 2018
HUNTINGTON MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
ORCHARD PARK RECREATION AND COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Joanne Leaf Ymddiriedolwr 03 March 2016
ORCHARD PARK RECREATION AND COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £74.53k £82.39k £69.64k £93.68k £79.00k
Cyfanswm gwariant £77.46k £71.19k £78.05k £86.32k £86.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 18 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 18 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 29 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 29 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 16 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 16 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 24 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 24 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 19 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 19 Chwefror 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Orhard Park Community Centre
Badger Paddock
Huntington
York
yo31 9eh
Ffôn:
07407700315