ymddiriedolwyr COCKERMOUTH MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1037505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ARTHUR HILTON | Cadeirydd | 04 July 2017 |
|
|
||||
Janet Clare Johnston | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Jean Valerie Geater | Ymddiriedolwr | 31 May 2020 |
|
|
||||
Andrew Simon Fellerman | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
ANGELA TURNER | Ymddiriedolwr | 22 July 2013 |
|
|
||||
CHRIS BOWER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN ELIZABETH ANN ALLISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.