Hanes ariannol 3RD WASHINGTON (DONWELL) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1037623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.67k £19.58k £16.08k £39.87k £35.85k
Cyfanswm gwariant £70.05k £12.01k £23.07k £36.59k £42.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £600 £1.75k £2.34k £7.00k £1.29k