ymddiriedolwyr 3RD WASHINGTON (DONWELL) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1037623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evie Tait | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Steven Dickinson | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Hannah Johnston | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Harry Wright | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Belinda Humphrey | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Janet Henderson | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
John Henderson | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Wendy McMann | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|
||||
Rebecca Dodd | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Katherine Wright | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Christine Willcock | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Matthew Willcock | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Nicola Fell | Ymddiriedolwr | 02 January 2017 |
|
|
||||
Craig Johnson | Ymddiriedolwr | 07 February 2016 |
|
|
||||
John Dunbar | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Stephen Harrison | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Carl Hickman | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Glenda Moore | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.