Hanes ariannol 114TH STOKE-ON-TRENT AND NEWCASTLE-UNDER-LYME DIVISION 1ST TRENTHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1037656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.21k | £20.36k | £56.20k | £32.31k | £28.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.78k | £12.22k | £19.41k | £53.00k | £25.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £17.67k | £4.17k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.