ymddiriedolwyr 114TH STOKE-ON-TRENT AND NEWCASTLE-UNDER-LYME DIVISION 1ST TRENTHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1037656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esther Harrison-Cloke | Cadeirydd | 10 March 2021 |
|
|
||||
Diane Lesley Holmes | Ymddiriedolwr | 10 August 2024 |
|
|
||||
Christopher Holland | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Kevin Sutton | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Philip Marks | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Michael Rochelle | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.