Hanes ariannol EMMER GREEN PRIMARY SCHOOL PARENTS TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1037709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.75k £22.10k £0 £20.70k £18.18k
Cyfanswm gwariant £16.79k £7.85k £0 £4.32k £261
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A