REGENTS PARK COMMUNITY PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regents Park Pre-School is a community run pre-school accessible to children and families from all sections of the local Southampton community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £110,484 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Southampton
Llywodraethu
- 23 Mai 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Hayles | Cadeirydd | 23 September 2020 |
|
|
||||
Suzanne Jones | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Amanjeet Bassi | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Lisa Neary | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Michelle Crabb | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Louise Chafe | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.79k | £138.37k | £139.17k | £136.62k | £118.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.08k | £133.37k | £133.21k | £129.74k | £133.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £103.94k | £129.98k | N/A | N/A | £110.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 328 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 328 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 694 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 694 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 03 Hydref 2022 | 95 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 03 Hydref 2022 | 95 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Chwefror 2022 | 226 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Chwefror 2022 | 226 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION 2 AUGUST 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Regents Park Community Preschool
Regents Park Community Centre
Elmes Drive
SOUTHAMPTON
SO15 4PF
- Ffôn:
- 02380770080
- E-bost:
- regentsparkpreschool@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window