Hanes ariannol GREENHILL PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1037862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £132.75k £91.95k £95.29k £91.82k £77.66k
Cyfanswm gwariant £114.49k £77.33k £74.19k £76.99k £60.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £513 £1.74k N/A N/A