Hanes ariannol EDUCATION AND SERVICES FOR PEOPLE WITH AUTISM LIMITED
Rhif yr elusen: 1037868
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.68m | £14.17m | £14.89m | £15.33m | £16.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.00m | £13.28m | £13.81m | £14.17m | £14.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.05m | £13.69m | £14.42m | £14.47m | £15.18m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.37k | £37.44k | £26.58k | £403.06k | £453.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £104.63k | £176.17k | £80.85k | £230.63k | £99.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £264.10k | £197.00k | £252.38k | £203.23k | £199.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.22m | £13.78m | £14.54m | £14.90m | £15.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.38k | £18.20k | £18.34k | £590 | £2.74k | |
|
Incwm - Arall | £77.88k | £0 | £0 | £0 | £150.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.00m | £13.28m | £13.81m | £14.17m | £14.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.42k | £25.32k | £24.63k | £25.04k | £37.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.