CORBY GLEN PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1037934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity runs a playgroup for children between the ages of 2 and 5. We provide care for chidlren in a rural area covering Corby Glen, Swinstead, Irnham, Burton Coggles, Swayfield, Creeton, Little Bytham, Castle Bytham and Careby.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £162,738
Cyfanswm gwariant: £147,910

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mai 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
catherine earth Ymddiriedolwr 11 May 2023
CORBY GLEN PRESCHOOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rose Sydall Ymddiriedolwr 11 April 2023
Dim ar gofnod
Charlotte Mead Ymddiriedolwr 29 March 2023
CORBY GLEN PRESCHOOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Catherine Mcgillivray Ymddiriedolwr 29 March 2023
CORBY GLEN PRESCHOOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Kelly Harty Ymddiriedolwr 16 February 2023
CORBY GLEN PRESCHOOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Samantha Steele Ymddiriedolwr 11 June 2022
CORBY GLEN PRESCHOOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Sarah Fowler Ymddiriedolwr 02 February 2022
CORBY GLEN PRESCHOOL
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £82.25k £89.09k £76.78k £126.79k £162.74k
Cyfanswm gwariant £81.51k £84.36k £81.09k £119.37k £147.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £58.57k £37.30k £49.40k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £72.66k £5.78k N/A N/A £84.47k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 07 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 07 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 08 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 08 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 24 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 24 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 22 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 22 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
RON DAWSON MEMORIAL HALL
SWINSTEAD ROAD
CORBY GLEN
GRANTHAM
NG33 4NU
Ffôn:
07951918138