Hanes ariannol PENCOMBE UNDER FIVES

Rhif yr elusen: 1037961
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 466 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £34.15k £49.02k £65.29k £57.38k £48.92k
Cyfanswm gwariant £25.28k £41.28k £56.46k £58.24k £66.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A