ymddiriedolwyr VILLAGE LINK
Rhif yr elusen: 1038012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alistair Parker | Cadeirydd | 15 October 2015 |
|
|
||||
Veronica Anderson | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Michael Turner | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Sue Sunderland | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Bannister | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Anita Parsons | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
David Pearce | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Jill Hollis | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|
||||
PETER MICHAEL DOWELL | Ymddiriedolwr | 13 May 2012 |
|
|
||||
JULIA KATHRINE DOWELL | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.