Hanes ariannol FOREST HOLME HOSPICE CHARITY
Rhif yr elusen: 1038021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £958.00k | £782.00k | £981.00k | £859.00k | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £742.00k | £648.00k | £680.00k | £857.00k | £876.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.81k | £40.00k | £176.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £665.00k | £498.00k | £869.00k | £694.00k | £947.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £262.00k | £0 | £103.00k | £145.00k | £191.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.00k | £28.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.00k | £10.00k | £9.00k | £20.00k | £31.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £246.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £371.00k | £151.00k | £529.00k | £257.00k | £410.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £511.00k | £463.00k | £495.00k | £667.00k | £806.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £231.00k | £185.00k | £185.00k | £190.00k | £70.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £5.00k | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £506.00k | £0 | £490.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.