Hanes ariannol GREAT SANKEY HIGH SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1038043
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016
Cyfanswm Incwm Gros £10.92k £3.89k £3.54k £1.86k £0
Cyfanswm gwariant £15.02k £1.93k £1.86k £670 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0