Ymddiriedolwyr FAZELEY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1038067
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA HARBOROW | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicola Brackley | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Connor Hanlon | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Laura Mannering | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Marcus Woodwood | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Kayley Harrison | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Laura Harris | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Laura Crotty | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Charity Foulkes | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
RACHEL SMITH | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
PAULA THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.