Hanes ariannol SALWAY ASH VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1038102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/03/2020 05/03/2021 05/03/2022 05/03/2023 05/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.17k £12.00k £13.71k £9.89k £10.39k
Cyfanswm gwariant £19.67k £7.46k £9.96k £18.53k £11.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £155 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £2.67k N/A N/A